Hanes ariannol CORNWALL COMMUNITY FLOOD FORUM

Rhif yr elusen: 1166604
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 01/09/2020 01/09/2021 01/09/2022 01/09/2023 01/09/2024
Cyfanswm Incwm Gros £57.50k £52.51k £20.01k £34.44k £89.42k
Cyfanswm gwariant £38.60k £32.20k £17.64k £13.47k £65.71k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £20.00k N/A £51.92k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £50.00k £45.00k N/A £29.43k £37.50k