Hanes ariannol Gloucester Rugby Foundation

Rhif yr elusen: 1165303
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £279.95k £182.97k £293.74k £291.75k £635.27k
Cyfanswm gwariant £276.02k £187.57k £287.52k £302.64k £592.98k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £103.54k £45.28k N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £49.70k N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A N/A N/A £155.00k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A N/A N/A £162.98k
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A N/A N/A £317.29k
Incwm - Gwaddolion N/A N/A N/A N/A £0
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A N/A N/A £0
Incwm - Arall N/A N/A N/A N/A £0
Incwm - Cymynroddion N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A N/A N/A £592.98k
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Arall N/A N/A N/A N/A £0