STOCKPORT TALKING NEWSPAPER ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provision of audio recordings to the blind, partially blind and temporally vision impaired
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2023
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Gwasanaethau
- Stockport
Llywodraethu
- 10 Ionawr 1978: Cofrestrwyd
- THE STOCKPORT TALKING NEWSPAPER (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID PAUL RAMSDEN | Cadeirydd | 30 July 2013 |
|
|
||||
Dr Paul Charles Jarvis | Ymddiriedolwr | 20 October 2022 |
|
|||||
Petronella Margaretha Anna Sillitoe-Van der Hoorn | Ymddiriedolwr | 17 February 2022 |
|
|
||||
Nigel Robert Hillary | Ymddiriedolwr | 17 February 2022 |
|
|
||||
ELAINE EDNA BATES | Ymddiriedolwr | 20 December 2017 |
|
|||||
CHRISTINE MARY RAMSDEN | Ymddiriedolwr | 30 July 2013 |
|
|
||||
ANGELA MARIE KENRICK | Ymddiriedolwr | 23 February 2012 |
|
|||||
BARRIE JAMES TURLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.41k | £6.14k | £4.13k | £2.92k | £5.04k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.33k | £5.49k | £3.39k | £4.35k | £2.34k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 10 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 21 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 16 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 30 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2019 | 10 Chwefror 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
RULES ADOPTED 28/11/1977 AS AMENDED ON 19/10/2000 AS AMENDED ON 21/06/2012 AS AMENDED ON 13 FEB 2020
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE ASSOCIATION IS TO RELIEVE THE BLIND, PARTIALLY SIGHTED, OR THOSE WITH A TEMPORARY OR PERMANENT INCAPACITY OR DISABILITY WHICH MEANS THEY CANNOT ACCESS WRITTEN MATERIAL, BY THE PROVISION OF INFORMATION AND ENTERTAINMENT IN AUDIO FORMAT.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
16 Fords Lane
Bramhall
Stockport
SK7 1DQ
- Ffôn:
- 01613768264
- E-bost:
- stna@live.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window