Hanes ariannol OLD RADNOR PARISH HALL (WALTON HALL)

Rhif yr elusen: 507121
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £5.91k £14.64k £13.87k £4.25k £3.41k
Cyfanswm gwariant £15.25k £11.93k £21.68k £2.05k £2.00k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £13.40k £10.80k N/A N/A