Hanes ariannol ENABLE LEISURE AND CULTURE
Rhif yr elusen: 1172345
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2018 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.75m | £16.13m | £9.05m | £13.87m | £15.62m | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.96m | £15.72m | £8.79m | £13.49m | £15.63m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £59.00k | £283.78k | £728.41k | £644.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £282.07k | £144.00k | £223.20k | £157.62k | £191.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £9.01k | £0 | £0 | £498.99k | £645.54k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £10.74m | £16.13m | £8.16m | £13.19m | £14.80m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £5 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £893.55k | £185.00k | £175.68k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £200.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £10.96m | £15.72m | £8.79m | £13.49m | £15.63m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £21.58k | £0 | £67.38k | £62.68k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.