STEVE BERNARD FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The promotion of community participation in healthy recreation by assisting through the raising and distribution of funds and the provision of facilities for the playing and coaching of sport and which will be in memory of Steve Bernard.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 29 February 2024
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
40 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Chwaraeon/adloniant
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Bournemouth
- Dorset
- Dwyrain Sussex
- Gorllewin Sussex
- Hampshire
- Poole
Llywodraethu
- 21 Mehefin 2016: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANTHONY STEPHEN BERNARD | Cadeirydd | 07 February 2006 |
|
|
||||
Michelle Fleur Love | Ymddiriedolwr | 07 January 2025 |
|
|
||||
Nicholas John Love | Ymddiriedolwr | 07 January 2025 |
|
|
||||
NICHOLAS O'HARA | Ymddiriedolwr | 16 August 2022 |
|
|
||||
SARAH DUNSFORD | Ymddiriedolwr | 14 June 2022 |
|
|
||||
SUSAN WENDY STEELE | Ymddiriedolwr | 15 October 2015 |
|
|
||||
SUSAN BERNARD | Ymddiriedolwr | 05 February 2014 |
|
|
||||
JACQUES DAVID BERNARD | Ymddiriedolwr | 21 April 2010 |
|
|
||||
CRAIG MATHIE | Ymddiriedolwr | 25 July 2007 |
|
|
||||
MICHAEL JAMES RYAN | Ymddiriedolwr | 17 February 2006 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 29/02/2020 | 28/02/2021 | 28/02/2022 | 28/02/2023 | 29/02/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £40.40k | £13.12k | £21.53k | £44.43k | £140.79k | |
|
Cyfanswm gwariant | £24.53k | £24.09k | £20.77k | £51.54k | £58.08k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2024 | 11 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2024 | 11 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2023 | 28 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2023 | 28 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2022 | 28 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2021 | 16 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2020 | 05 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2020 | 05 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 07 FEB 2006 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 03 DEC 2015 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 08 JUN 2016
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS ARE THE PROMOTION OF COMMUNITY PARTICIPATION IN HEALTHY RECREATION BY ASSISTING THROUGH THE RAISING AND DISTRIBUTION OF FUNDS IN THE PROVISION OF FACILITIES FOR THE PLAYING AND COACHING OF SPORT AND WHICH WILL BE IN MEMORY OF STEVE BERNARD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
32 PINE ROAD
BOURNEMOUTH
BH9 1NA
- Ffôn:
- 01202466989
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window