CUMBRIA LGBT PRIDE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Cumbria LGBT Pride support the LGBT plus community in Cumbria. Our mission is to increase LGBT plus visibility with an aim of raising awareness and improving community understanding. We achieve this by arranging and attending activities, social events, information sharing days, offering support, delivering training, and by holding an annual main Pride event.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cumbria
Llywodraethu
- 17 Mai 2016: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Lester Reeves | Cadeirydd | 17 May 2016 |
|
|||||
Peter George Harrison | Ymddiriedolwr | 14 November 2023 |
|
|
||||
Mx Karyn Wood | Ymddiriedolwr | 19 November 2020 |
|
|
||||
Mary Cameron-Parker | Ymddiriedolwr | 19 November 2020 |
|
|
||||
Jane-ann Clark | Ymddiriedolwr | 19 November 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £31.90k | £16.08k | £39.74k | £44.36k | £48.56k | |
|
Cyfanswm gwariant | £38.42k | £14.20k | £46.80k | £39.85k | £52.77k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 31 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | 31 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 07 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | 07 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 31 Gorffennaf 2022 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | 31 Gorffennaf 2022 | 1 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 30 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | 30 Gorffennaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | 15 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | 15 Gorffennaf 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 17 May 2016
Gwrthrychau elusennol
1. TO PROMOTE EQUALITY & DIVERSITY FOR THE PUBLIC BENEFIT AND IN PARTICULAR THE ELIMINATION OF DISCRIMINATION ON THE GROUNDS OF SEXUAL ORIENTATION AND GENDER IDENTITY OF THOSE LIVING IN CUMBRIA & THE SURROUNDING AREAS BY: I. RAISING AWARENESS OF THE PUBLIC ABOUT THE ISSUES & DIFFICULTIES AFFECTING THE LIVES OF LESBIAN, GAY, BISEXUAL & TRANSGENDER (LGBT) PEOPLE. II. CULTIVATING A SENTIMENT IN FAVOUR OF EQUALITY & DIVERSITY IN PARTICULAR THROUGH CELEBRATING THE DIVERSITY OF THE LGBT COMMUNITY. 2. TO PROMOTE SOCIAL INCLUSION FOR THE PUBLIC BENEFIT BY WORKING WITH LGBT PEOPLE & THEIR FAMILIES IN CUMBRIA WHO ARE SOCIALLY EXCLUDED IN ORDER TO RELIEVE THE NEEDS OF SUCH PEOPLE & TO ASSIST TO INTEGRATE IN TO SOCIETY. 3. TO RELIEVE THE CHARITABLE NEEDS OF LESBIAN, GAY, BISEXUAL, & TRANSGENDER PERSONS IN CUMBRIA BY THE PROVISION OF SUCH SUPPORT AS THE TRUSTEES MAY DETERMINE. 4. TO FURTHER SUCH OTHER PURPOSES FOR THE BENEFIT OF THE LGBT COMMUNITY AS ARE CHARITABLE UNDER THE LAWS OF ENGLAND & WALES AS THE TRUSTEES SHALL IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION DETERMINE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Suite 7
Carlyle's Court
St Mary's Gate
Carlisle
CA3 8RY
- Ffôn:
- 07369251529
- E-bost:
- info@cumbriapride.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window