Hanes ariannol NATIONAL PARALYMPIC HERITAGE TRUST
Rhif yr elusen: 1165416
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £273.78k | £319.28k | £224.05k | £375.00k | £377.05k | |
|
Cyfanswm gwariant | £171.83k | £214.02k | £252.66k | £337.14k | £454.11k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £25.00k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £171.40k | £267.65k | £26.50k | £26.35k | £20.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.