Hanes ariannol THE WILLIAM DRAFFAN SCHOLARSHIP
Rhif yr elusen: 507229
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2008 | 31/03/2009 | 31/03/2010 | 31/03/2011 | 31/03/2012 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.06k | £1.12k | £960 | £1.04k | £1.02k | |
|
Cyfanswm gwariant | £150 | £200 | £300 | £400 | £200 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.