Hanes ariannol MENTOR LINK

Rhif yr elusen: 1169026
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/11/2020 30/11/2021 30/11/2022 30/11/2023 30/11/2024
Cyfanswm Incwm Gros £205.60k £167.00k £156.58k £187.36k £209.73k
Cyfanswm gwariant £188.70k £154.24k £147.36k £184.28k £169.69k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £58.41k £59.24k N/A N/A N/A