ymddiriedolwyr THE NORTHERN COLLEGE FOR RESIDENTIAL ADULT EDUCATION LIMITED
Rhif yr elusen: 507245
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Sanders | Cadeirydd | 11 April 2022 |
|
|
||||
Eve Bell | Ymddiriedolwr | 29 November 2023 |
|
|
||||
Raymond Low | Ymddiriedolwr | 29 November 2023 |
|
|
||||
Matthew Stephens | Ymddiriedolwr | 29 November 2023 |
|
|
||||
Emma Beal | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|
||||
Neil Copley | Ymddiriedolwr | 11 April 2022 |
|
|
||||
Robert Craig | Ymddiriedolwr | 11 April 2022 |
|
|
||||
Prof Timothy Thornton | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Dr Susan Horner | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|||||
Seb Schmoller | Ymddiriedolwr | 01 April 2021 |
|
|
||||
Ann Corrigan | Ymddiriedolwr | 01 August 2018 |
|
|
||||
Dr COLIN FORREST | Ymddiriedolwr | 01 August 2018 |
|
|
||||
Neil James | Ymddiriedolwr | 13 July 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.