Hanes ariannol THE ROYAL FREE CHARITY
Rhif yr elusen: 1165672
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £42.18m | £9.50m | £8.48m | £25.35m | £25.09m | |
|
Cyfanswm gwariant | £21.69m | £7.92m | £14.55m | £12.16m | £22.37m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £215.54k | £35.00k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £5.58m | £6.41m | £6.38m | £22.02m | £19.41m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £788.00k | £900.00k | £280.00k | £1.80m | £3.26m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £88.00k | £220.00k | £27.00k | £52.00k | £101.00k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £35.57m | £1.73m | £1.32m | £1.24m | £1.89m | |
|
Incwm - Arall | £154.00k | £233.00k | £470.00k | £245.00k | £437.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.06m | £1.30m | £366.00k | £1.38m | £1.19m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £18.58m | £6.35m | £11.93m | £7.78m | £16.69m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £3.12m | £1.57m | £2.62m | £4.38m | £5.68m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £454.00k | £518.00k | £570.00k | £65.00k | £70.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £12.76m | £814.00k | £6.00m | £4.18m | £2.91m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £1.03m | £49.00k | £651.00k | £2.48m | £51.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.