Ymddiriedolwyr GLOUCESTER NATIONAL SPIRITUALIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1164677

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcus Whitmore | Ymddiriedolwr | 12 April 2025 |
|
|
||||
Joanne Marie Scrivener | Ymddiriedolwr | 12 April 2025 |
|
|
||||
Sarah Brandon | Ymddiriedolwr | 22 September 2022 |
|
|
||||
Daphne Thompson | Ymddiriedolwr | 26 June 2021 |
|
|
||||
BARBARA ANN JENKINS | Ymddiriedolwr | 01 December 2017 |
|
|
||||
PAM HARPER | Ymddiriedolwr | 01 December 2017 |
|
|
||||
LEE KERTON | Ymddiriedolwr | 22 January 2017 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.