Hanes ariannol West Horsley Place Trust
Rhif yr elusen: 1164840
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 28/02/2019 | 29/02/2020 | 28/02/2021 | 28/02/2022 | 28/02/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £398.26k | £879.85k | £561.74k | £868.87k | £825.66k | |
|
Cyfanswm gwariant | £518.91k | £930.80k | £722.00k | £981.12k | £907.60k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £42.01k | £2.66k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £382.87k | £60.03k | £120.00k | £43.88k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £233.14k | £222.20k | £390.76k | £318.70k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £172.29k | £151.96k | £195.87k | £310.63k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £370.00k | £13.77k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £113.82k | £72.68k | £30.46k | £25.37k | |
|
Incwm - Arall | N/A | £347.73k | £68.64k | £131.79k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | £0 | £35.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £800.03k | £560.48k | £857.86k | £706.65k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £130.77k | £161.51k | £123.27k | £200.95k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £0 | £13.42k | £13.36k | £41.31k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £2.93k | £0 | £0 | £15.00k | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.