Hanes ariannol CITIZENS ADVICE SOUTH LINCOLNSHIRE

Rhif yr elusen: 1165743
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £551.83k £756.41k £873.77k £835.79k £901.14k
Cyfanswm gwariant £542.08k £668.41k £840.02k £864.32k £974.70k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £269.40k N/A £306.63k £216.35k £64.27k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £269.40k £285.35k N/A £81.23k £220.91k
Incwm o roddion a chymynroddion £1.84k £4.97k £3.45k £6.94k £10.19k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £5.29k
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 £744.80k £866.35k £813.06k £853.43k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £794 £1.05k £946 £3.29k £9.09k
Incwm - Arall £281.63k £5.59k £3.02k £12.51k £23.14k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £542.08k £668.41k £840.02k £864.32k £972.02k
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £4.44k £2.99k £5.37k £0 £2.53k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £2.67k