Ymddiriedolwyr CITIZENS ADVICE SOUTH LINCOLNSHIRE
Rhif yr elusen: 1165743

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monica Stark | Cadeirydd | 10 November 2020 |
|
|||||
Timothy Jubb | Ymddiriedolwr | 22 March 2022 |
|
|
||||
Clare Elizabeth Wadsworth | Ymddiriedolwr | 22 March 2022 |
|
|
||||
Heather Lucy Jane McLoughlin | Ymddiriedolwr | 09 December 2020 |
|
|
||||
Vicky Haw | Ymddiriedolwr | 22 June 2020 |
|
|
||||
Mark Simon Hallewell | Ymddiriedolwr | 11 December 2019 |
|
|
||||
Susan Mary West | Ymddiriedolwr | 18 September 2019 |
|
|
||||
JEREMY GIBBS | Ymddiriedolwr | 27 June 2017 |
|
|
||||
SAMEENA BASHIR ALLADIN | Ymddiriedolwr | 01 April 2016 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.