THE W P H CHARITABLE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To prevent, relieve and cure sickness of every kind by providing facilities directly or indirectly to achieve those objects
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023
Pobl

13 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Dinas Coventry
- Solihull
- Swydd Warwig
Llywodraethu
- 17 Mawrth 1978: Cofrestrwyd
- WARWICKSHIRE PRIVATE HOSPITAL (Enw blaenorol)
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Susan Mary Exon | Cadeirydd | 14 July 2020 |
|
|
||||
Susan Tonks | Ymddiriedolwr | 30 January 2025 |
|
|
||||
Jagdeep Sandher | Ymddiriedolwr | 18 July 2023 |
|
|
||||
Dr Andrew Keith Short | Ymddiriedolwr | 18 July 2023 |
|
|
||||
Glenn Walker | Ymddiriedolwr | 18 January 2022 |
|
|
||||
Dr Helen Gabathuler | Ymddiriedolwr | 14 July 2020 |
|
|
||||
Philip James Perkins | Ymddiriedolwr | 09 July 2019 |
|
|
||||
NEIL MORRIS | Ymddiriedolwr | 07 November 2018 |
|
|||||
Martin John Turner | Ymddiriedolwr | 10 July 2018 |
|
|
||||
Chris Marguerie | Ymddiriedolwr | 10 July 2018 |
|
|
||||
Eileen Berridge | Ymddiriedolwr | 21 July 2015 |
|
|
||||
Dr MARAKATHAM VENKATARAMAN | Ymddiriedolwr | 14 April 2015 |
|
|||||
Dr Peter Dermot Joseph Handslip | Ymddiriedolwr | 08 April 2014 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £251.78k | £210.24k | £53.70k | £19.40k | £24.67k | |
|
Cyfanswm gwariant | £338.29k | £389.23k | £346.77k | £379.19k | £426.10k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 30 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 26 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 24 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | 24 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 27 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | 27 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | 18 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | 18 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 27 FEBRUARY 1978 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 13 JULY 1993, CERTIFICATE OF INCORPORATION DATED 9 JUNE 1995 AND BY SPECIAL RESOLUTION DATED 4 JUNE 1996. AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 25 APR 2017
Gwrthrychau elusennol
TO PREVENT, RELIEVE AND CURE SICKNESS AND ILL HEALTH OF EVERY KIND ( INCLUDING PHYSICAL INJURES) AND TO PROMOTE HEALTH IN ANY WAY WHICH SHALL BE FOR THE TIME BEING CHARITABLE IN LAW AND IN PARTICULAR(BUT WITHOUT EITHER DEROGATING FROM THE GENERALITY OF THE FOREGOING OR EXTENDING THE SCOPE THEREOF TO OBJECTS OR PURPOSES WHICH ARE NOT IN LAW CHARITABLE OBJECTS OR PURPOSES) BY PROVIDING FACILITIES GRATUITOUSLY OR OTHERWISE FOR PATIENTS RESIDENT(AND IF THOUGHT FIT NON-RESIDENT) IN NURSING HOMES, HOSPITAL PAY BEDS AND SIMILAR INSTITUTIONS. (FOR FURTHER DETAILS SEE MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION).
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Blythe Liggins Llp
Edmund House
Rugby Road
LEAMINGTON SPA
CV32 6EL
- Ffôn:
- 01926831231
- E-bost:
- lh@blytheliggins.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window