GREATER TOGETHER MANCHESTER

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Greater Together Manchester aims to provide leadership and support for anti-poverty work across Greater Manchester and Rossendale.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £78,984 o 4 grant(iau) llywodraeth
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
40 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Dibenion Elusennol Erall
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Bolton
- Bury
- Dinas Manceinion
- Dinas Salford
- Oldham
- Rochdale
- Stockport
- Tameside
- Trafford
- Wigan
Llywodraethu
- 17 Mehefin 2016: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Philip John Cansdale | Ymddiriedolwr | 01 April 2025 |
|
|
||||||||||
Nike Hale | Ymddiriedolwr | 20 December 2024 |
|
|
||||||||||
Rev Anne Elizabeth Gilbert | Ymddiriedolwr | 12 September 2023 |
|
|
||||||||||
Martin William Evans | Ymddiriedolwr | 01 November 2022 |
|
|||||||||||
Joanna Watson | Ymddiriedolwr | 05 April 2022 |
|
|
||||||||||
Rev Grace Thomas | Ymddiriedolwr | 12 May 2020 |
|
|||||||||||
The Right Reverend Mark Davies | Ymddiriedolwr | 21 August 2019 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £404.72k | £370.37k | £226.25k | £323.75k | £239.54k | |
|
Cyfanswm gwariant | £358.92k | £340.87k | £232.02k | £227.06k | £357.92k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £154.10k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £183.26k | £34.41k | £69.51k | £73.40k | £78.98k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 27 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 27 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 26 Medi 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 26 Medi 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 29 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 29 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 30 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 30 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 05 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 05 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 14 MAR 2015 as amended on 20 Jun 2021
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY'S OBJECTS ARE FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC:- 3.1 TO PROMOTE THE EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS OF CHRISTIAN BASED CHARITIES IN THE FURTHERANCE OF THEIR OBJECTS OR ANY ONE OF THEM, MAINLY BUT NOT EXCLUSIVELY, BY THE PROVISION OF INFORMATION, ADVICE, SUPPORT AND INFRASTRUCTURE PROVISION; AND 3.2 THE RELIEF OF FINANCIAL HARDSHIP, EITHER GENERALLY OR INDIVIDUALLY, THROUGH THE PROVISION OF GRANTS, GOODS OR SERVICES. THE OBJECTS ARE TO BE CONDUCTED IN A MANNER WHICH IS CONSISTENT WITH THE FAITH AND PRACTICE OF THE CHURCH OF ENGLAND.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Greater Together Manchester
St John's House
155-163 The Rock
Bury
BL9 0ND
- Ffôn:
- 0161 828 1409
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window