ENGLISH+
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We are English Plus, a Christian charity that supports new communities in Norwich to learn English, form friendships and to make this city a home. We welcome anyone who finds themselves isolated by lack of English language including refugees and asylum seekers; beginners and advanced; young and old; all faiths and none.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
30 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Norfolk
Llywodraethu
- 19 Hydref 2016: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr ROGER TIMMS | Cadeirydd | 01 August 2020 |
|
|
||||
Professor Alastair Grant | Ymddiriedolwr | 07 February 2024 |
|
|
||||
Claudia Mussi | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|
||||
Hala Samir Marie Gabra | Ymddiriedolwr | 25 January 2022 |
|
|
||||
Natasha Louise Cumberland | Ymddiriedolwr | 01 April 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £112.52k | £137.49k | £133.85k | £192.76k | £147.73k | |
|
Cyfanswm gwariant | £93.08k | £93.08k | £109.56k | £135.74k | £144.35k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 04 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 04 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 24 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 24 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 28 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 28 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 20 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 20 Awst 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 12 Tachwedd 2020 | 12 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 12 Tachwedd 2020 | 12 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 19 Oct 2016
Gwrthrychau elusennol
IN FURTHERANCE OF CHRISTIAN PRINCIPLES AND IN ACCORDANCE WITH THE STATEMENT OF FAITH, THE OBJECT OF THE CIO IS THE PROMOTION OF SOCIAL INCLUSION FOR THE PUBLIC BENEFIT OF NON-NATIVE RESIDENTS IN THE UNITED KINGDOM WHO ARE SOCIALLY ISOLATED ON THE GROUNDS OF THEIR SOCIAL OR ECONOMIC POSITION BY PROVIDING EDUCATION AND TRAINING IN THE ENGLISH LANGUAGE AND IN VOCATIONAL SKILLS, SUPPORTING AND RELIEVING THE NEEDS OF SUCH INDIVIDUALS AND ASSISTING THEM TO INTEGRATE INTO SOCIETY AND REDUCE ISOLATION.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
110A TRINITY STREET
NORWICH
NR2 2BJ
- Ffôn:
- 07909522998
- E-bost:
- trustees@englishplus.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window