Hanes ariannol PENKRIDGE SPORTS & RECREATION CENTRE(MONCKTON)

Rhif yr elusen: 1165608
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (57 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 29/02/2020 28/02/2021 28/02/2022 28/02/2023 29/02/2024
Cyfanswm Incwm Gros £0 £0 £44.47k £41.90k £23.91k
Cyfanswm gwariant £0 £0 £27.31k £43.82k £23.35k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A