ymddiriedolwyr KNOWLE UNITED CHARITY
Rhif yr elusen: 1166099
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephen Paul Street | Cadeirydd | 02 November 2017 |
|
|
||||
Rev Geoff Lanham | Ymddiriedolwr | 05 November 2020 |
|
|
||||
RICHARD LLOYD | Ymddiriedolwr | 15 July 2020 |
|
|
||||
Richard Abbey | Ymddiriedolwr | 21 March 2019 |
|
|||||
JEFFREY FRANCIS JAMES DAVIES | Ymddiriedolwr | 08 November 2018 |
|
|
||||
LYNDA MARGARET MACKAY BA | Ymddiriedolwr | 08 November 2018 |
|
|
||||
CELIA HELEN MUNDAY | Ymddiriedolwr | 20 July 2017 |
|
|
||||
HILARY SUSAN MORRIS LLB | Ymddiriedolwr | 09 March 2017 |
|
|
||||
DIANA ELISABETH HOLL-ALLEN MBE | Ymddiriedolwr | 01 February 2017 |
|
|
||||
Dr MICHAEL JOHN BLEBY | Ymddiriedolwr | 27 November 2016 |
|
|
||||
CAROL MARGARET LEECH | Ymddiriedolwr | 29 July 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.