Hanes ariannol GOOD CHANCE THEATRE
Rhif yr elusen: 1166833
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.38m | £774.46k | £1.20m | £1.90m | £1.75m | |
|
Cyfanswm gwariant | £949.77k | £738.08k | £1.08m | £2.10m | £1.75m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £13.50k | N/A | £136.20k | £20.00k | £11.69k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.11m | £607.43k | £1.16m | £1.81m | £525.12k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £2.22k | £8.84k | £756 | £3.22k | £610 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £269.10k | £158.13k | £13.34k | £87.40k | £1.22m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £60 | £19 | £10 | £396 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £20.63k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £931.51k | £730.90k | £1.08m | £2.06m | £1.75m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £18.27k | £7.18k | £853 | £35.68k | £5.67k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £7.94k | £0 | £0 | £14.52k | £19.11k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £73.90k | £0 | £0 | £0 | £7.47k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.