Hanes ariannol BRITISH INDIAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1169838
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (67 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £5.77k £4.18k £15.47k £32.01k £48.82k
Cyfanswm gwariant £9.54k £2.37k £18.15k £25.42k £31.02k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A