Hanes ariannol UNION CHAPEL

Rhif yr elusen: 1172808
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (56 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £208.40k £166.63k £165.96k £248.05k £388.21k
Cyfanswm gwariant £167.08k £122.81k £142.65k £203.26k £310.53k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £78.02k £135.79k