ymddiriedolwyr FRIENDS OF RUSKIN PARK
Rhif yr elusen: 1166358
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kate Elizabeth Malleson | Cadeirydd | 12 January 2021 |
|
|||||
Joanna Clare Broadbent | Ymddiriedolwr | 16 January 2024 |
|
|
||||
Sarah Salter | Ymddiriedolwr | 17 January 2023 |
|
|
||||
Celine Jeanne Gilbert | Ymddiriedolwr | 25 May 2022 |
|
|
||||
Katherine Amanda Millward | Ymddiriedolwr | 12 January 2021 |
|
|
||||
LUCY HADFIELD | Ymddiriedolwr | 01 June 2017 |
|
|
||||
Christopher Michael Norris | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.