ymddiriedolwyr NMRN HARTLEPOOL
Rhif yr elusen: 1165917
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicola Bird | Ymddiriedolwr | 29 November 2023 |
|
|
||||
Commodore Andrew Jordan | Ymddiriedolwr | 05 October 2023 |
|
|||||
Rear Admiral Mark Anderson | Ymddiriedolwr | 05 July 2021 |
|
|||||
Phillip Doling | Ymddiriedolwr | 05 July 2021 |
|
|
||||
Councillor Shane Moore | Ymddiriedolwr | 05 July 2021 |
|
|
||||
Denise McGuckin | Ymddiriedolwr | 01 March 2021 |
|
|
||||
Ian Stewart McNeeney | Ymddiriedolwr | 08 March 2019 |
|
|
||||
John Mennear | Ymddiriedolwr | 15 November 2017 |
|
|||||
RICHARD PAUL HATFIELD | Ymddiriedolwr | 10 February 2016 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.