ymddiriedolwyr THE DURHAM AND NEWCASTLE DIOCESAN ASSOCIATION OF CHURCH BELL RINGERS
Rhif yr elusen: 507497
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
17 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Cairns | Cadeirydd | 23 April 2022 |
|
|
||||
Prof Christopher James Crabtree | Ymddiriedolwr | 18 February 2023 |
|
|
||||
Alyson Kerr | Ymddiriedolwr | 23 April 2022 |
|
|
||||
Sonia Alice Thompson | Ymddiriedolwr | 23 November 2019 |
|
|
||||
Karen Dickinson | Ymddiriedolwr | 27 April 2019 |
|
|
||||
Angela Ruth Cairns | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
Helen Louise Scott | Ymddiriedolwr | 14 April 2018 |
|
|||||
James Crowther | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|
||||
CHRISTOPHER HUGH ENZOR | Ymddiriedolwr | 16 April 2016 |
|
|
||||
Alexander Thomas Garswood Pym | Ymddiriedolwr | 16 May 2015 |
|
|
||||
Anthea Elizabeth Langford Enzor | Ymddiriedolwr | 29 October 2013 |
|
|
||||
Jack Hanlon | Ymddiriedolwr | 24 November 2012 |
|
|
||||
Robert Victor Criddle | Ymddiriedolwr | 17 November 2012 |
|
|
||||
Dr Michael Charles Prentice | Ymddiriedolwr | 28 April 2012 |
|
|
||||
Barbara Mae Wheeler | Ymddiriedolwr | 01 November 1985 |
|
|
||||
KRISTOPHER KING | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
HOWARD SMITH | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.