ymddiriedolwyr THE LONDON BEEKEEPERS' ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1165736
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RICHARD GLASSBOROW | Cadeirydd | 09 November 2016 |
|
|
||||
Stuart Kennon | Ymddiriedolwr | 06 December 2021 |
|
|
||||
ANNE PATRICIA MCGEOCH | Ymddiriedolwr | 11 November 2020 |
|
|
||||
Dr William Fry MBBS BSC | Ymddiriedolwr | 03 August 2020 |
|
|
||||
Elliot Hodges | Ymddiriedolwr | 09 November 2017 |
|
|
||||
Simon Saville | Ymddiriedolwr | 08 November 2017 |
|
|||||
TRISTRAM JAMES SUTTON MA | Ymddiriedolwr | 09 November 2016 |
|
|
||||
Dr AIDAN DAVID SLINGSBY PHD MSC | Ymddiriedolwr | 09 November 2016 |
|
|
||||
HOWARD NICHOLS BSC FCA | Ymddiriedolwr | 09 November 2016 |
|
|
||||
DAVID MARK HANKINS | Ymddiriedolwr | 09 November 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.