Hanes ariannol RACE AGAINST DEMENTIA
Rhif yr elusen: 1165559
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £777.06k | £1.43m | £787.46k | £2.00m | £1.80m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.12m | £212.80k | £383.22k | £2.24m | £1.08m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £777.06k | £1.43m | £787.46k | £2.00m | £1.80m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £2.71k | £0 | £65 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £77.00k | £5.82k | £13.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.11m | £198.56k | £316.41k | £2.22m | £860.30k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £13.12k | £14.23k | £66.81k | £26.97k | £217.60k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £105.67k | £196.67k | £43.77k | £29.92k | £44.01k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £2.00m | £0 | £117.13k | £1.98m | £557.51k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.