Hanes ariannol ALL SAINTS COMMUNITY NETWORK

Rhif yr elusen: 1167987
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £22.06k £14.85k £19.24k £32.11k £14.34k
Cyfanswm gwariant £43.15k £13.89k £21.15k £13.37k £13.98k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £10.00k N/A N/A N/A N/A