Hanes ariannol OHOLEI YOSEF YITZCHOK LUBAVITCH SCHOOLS

Rhif yr elusen: 1168395
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (208 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £260.93k £206.23k £236.53k £227.39k £290.68k
Cyfanswm gwariant £220.90k £175.09k £210.59k £246.87k £271.03k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £40.36k £24.74k £66.16k £58.29k £63.48k