Hanes ariannol WILMSLOW SYMPHONY ORCHESTRAL SOCIETY

Rhif yr elusen: 507565
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (70 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2019 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023
Cyfanswm Incwm Gros £20.65k £13.84k £6.04k £14.59k £19.62k
Cyfanswm gwariant £18.88k £13.16k £2.76k £18.37k £18.46k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A