THE CHISLEHURST SOCIETY CIO

Rhif yr elusen: 1166276
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The Chislehurst Society is a voluntary organisation in the heart of the village, striving to bring people together to protect, preserve and enhance where we live.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £100,065
Cyfanswm gwariant: £132,841

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
  • Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Bromley

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 07 Ebrill 1989: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

11 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Denise Richmond Ymddiriedolwr 20 November 2024
Dim ar gofnod
Nigel Rowe Ymddiriedolwr 18 September 2024
Dim ar gofnod
Dale Malcolm Ymddiriedolwr 18 September 2024
Dim ar gofnod
Stephan Smith JP Ymddiriedolwr 21 September 2021
SOUTH EAST LONDON FAMILY MEDIATION BUREAU
Derbyniwyd: Ar amser
Richard John Green Ymddiriedolwr 23 April 2019
Dim ar gofnod
Christine Jane Pearson Ymddiriedolwr 23 April 2019
Dim ar gofnod
Jeremy Frank St John Dwight Ymddiriedolwr 23 April 2019
Dim ar gofnod
JENNIFER DEARING Ymddiriedolwr 24 April 2018
Dim ar gofnod
Anne Lamb Ymddiriedolwr 24 April 2018
Dim ar gofnod
David Charles Ely JP Ymddiriedolwr 24 April 2018
SPITALFIELDS CRYPT TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
SOUTH EAST LONDON FAMILY MEDIATION BUREAU
Derbyniwyd: Ar amser
Joanna Dorothea Friel Ymddiriedolwr 24 April 2012
THE CHISLEHURST AND ST PAUL'S CRAY COMMONS CONSERVATORS
Derbyniwyd: Ar amser
THE ASAMAA CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £79.41k £96.15k £110.74k £86.79k £100.07k
Cyfanswm gwariant £81.77k £86.46k £108.15k £121.98k £132.84k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £17.77k £2.67k N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 12 Mai 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 12 Mai 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 22 Mai 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 22 Mai 2023 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 25 Ebrill 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 25 Ebrill 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 02 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 02 Hydref 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 10 Awst 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 10 Awst 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
CONSTITUTION ADOPTED 28TH APRIL 1987 AS AMENDED 27TH APRIL 1988 AS AMENDED ON 25 APR 2017 as amended on 24 Apr 2018
Gwrthrychau elusennol
(I) TO PROMOTE HIGH STANDARDS OF PLANNING AND ARCHITECTURE IN OR AFFECTING THE AREA OF BENEFIT. (II) TO EDUCATE THE PUBLIC IN THE GEOGRAPHY, HISTORY, NATURAL HISTORY AND ARCHITECTURE OF THE AREA OF BENEFIT. (III) TO SECURE THE PRESERVATION PROTECTION DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF FEATURES OF HISTORIC ENVIRONMENTAL OR PUBLIC INTEREST IN THE AREA OF BENEFIT.
Maes buddion
CHISLEHURST
Hanes cofrestru
  • 07 Ebrill 1989 : Cofrestrwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
3 Queens Passage
Chislehurst
BR7 5AP
Ffôn:
02084670900