ymddiriedolwyr NELSON'S JOURNEY
Rhif yr elusen: 1170605
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHILIP NEIL KERRIDGE | Cadeirydd | 07 December 2016 |
|
|||||
Alison Clare Mawson | Ymddiriedolwr | 15 December 2021 |
|
|
||||
Andrew William Dawes | Ymddiriedolwr | 11 November 2020 |
|
|
||||
Edward Martin Roy | Ymddiriedolwr | 15 July 2019 |
|
|
||||
ALISTAIR ROBERT PONDER | Ymddiriedolwr | 04 June 2018 |
|
|
||||
Mark Peter Dembicki | Ymddiriedolwr | 15 February 2017 |
|
|
||||
Julia Robathan | Ymddiriedolwr | 07 December 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.