Ymddiriedolwyr SOUTH YORKSHIRE COUNTY OF THE GUIDE ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 507808

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helen Elizabeth Cook | Cadeirydd | 01 September 2017 |
|
|
||||
Heather Louise Harrison | Ymddiriedolwr | 01 February 2025 |
|
|
||||
Sarah Marie Drayson | Ymddiriedolwr | 01 February 2025 |
|
|
||||
Laura Susan Stones | Ymddiriedolwr | 01 February 2025 |
|
|
||||
Faye Maxwell-Keyes | Ymddiriedolwr | 01 February 2025 |
|
|
||||
Emma Louise Bradbury | Ymddiriedolwr | 01 March 2024 |
|
|
||||
Terri-Ann Smith | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Nikki Emma Jewison | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Jaqueline Jayne Taggart | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Juliette Ann Carpenter | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Christine Tate | Ymddiriedolwr | 01 February 2022 |
|
|||||
Judith Kate Pleuvry | Ymddiriedolwr | 01 November 2021 |
|
|||||
Sara Adams | Ymddiriedolwr | 01 November 2020 |
|
|
||||
Judith Elizabeth Evison | Ymddiriedolwr | 17 April 2020 |
|
|
||||
Zoe Kerrigan | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.