Hanes ariannol HUMBER SEAFARERS SERVICE
Rhif yr elusen: 507824
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2010 | 31/01/2011 | 31/01/2012 | 31/01/2013 | 31/01/2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £324.15k | £399.39k | £379.51k | £405.48k | £365.62k | |
|
Cyfanswm gwariant | £350.39k | £329.43k | £376.75k | £399.06k | £350.68k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.