MANGOMA CIO

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To support community based NGOs in Global South countries through fundraising and project development, and to facilitate knowledge exchange between these NGOs and equivalent organisations in the UK
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
12 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
- Affganistan
- Akrotiri
- Albania
- Algeria
- Andorra
- Angola
- Anguilla
- Antarctica
- Antigwa A Barbuda
- Ariannin
- Armenia
- Aruba
- Aserbaijan
- Awstralia
- Awstria
- Bahrain
- Bangladesh
- Barbados
- Belarws
- Belize
- Benin
- Bermuda
- Bhwtan
- Bolifia
- Bosnia And Herzegovina
- Botswana
- Brasil
- Burkina Faso
- Bwlgaria
- Bwrwndi
- Byrma
- Cabo Verde
- Caledonia Newydd
- Cambodia
- Camerwn
- Canada
- Cenia
- Chile
- Ciwba
- Colombia
- Congo
- Congo (Gweriniaeth Ddemocrataidd)
- Costa Rica
- Croatia
- Cyprus
- De Affrica
- De Corea
- De Georgia
- Dekelia
- Denmarc
- Djibouti
- Ecwador
- El Salvador
- Eritrea
- Estonia
- Ethiopia
- Feneswela
- Ffiji
- Ffrainc
- Fiet-nam
- Gabon
- Gaiana
- Georgia
- Gerner
- Ghana
- Gibraltar
- Gogledd Corea
- Gogledd Iwerddon
- Grenada
- Groeg
- Guadeloupe
- Guam
- Guatemala
- Guinea Gyhydeddol
- Guiné-bissau
- Guinée
- Guyan Ffrengig
- Gweriniaeth Canol Affrica
- Gweriniaeth De Swdan
- Gwlad Belg
- Gwlad Pwyl
- Gwlad Swazi
- Gwlad Thai
- Gwlad Yr Iâ
- Haiti
- Hondwras
- Hong Kong
- Hwngari
- India
- Indonesia
- Iorddonen
- Irac
- Iran
- Ireland
- Israel
- Jamaica
- Japan
- Jersey
- Kazakstan
- Kiribati
- Kosovo
- Kuwait
- Latfia
- Lesotho
- Libanus
- Liberia
- Libia
- Liechtenstein
- Lithwania
- Lwcsembwrg
- Macau
- Macedonia
- Madagasgar
- Malawi
- Malaysia
- Maldives
- Mali
- Malta
- Martinique
- Mauritania
- Mauritius
- Mayotte
- Mecsico
- Micronesia
- Moldofa
- Monaco
- Mongolia
- Montenegro
- Montserrat
- Moroco
- Mosambic
- Namibia
- Nauru
- Nepal
- Nicaragwa
- Niger
- Nigeria
- Niue
- Norwy
- Oman
- Pakistan
- Palau
- Panama
- Papua Guinea Newydd
- Paraguai
- Periw
- Philipinas
- Polynesia Ffrengig
- Portiwgal
- Puerto Rico
- Qatar
- Reunion
- Rwanda
- Rwmania
- Rwsia
- Samoa
- Samoa America
- San Marino
- São Tomé A Príncipe
- Sawdi-arabia
- Sbaen
- Seland Newydd
- Senegal
- Serbia
- Seychelles
- Sierra Leone
- Singapore
- Slofacia
- Slofenia
- Somalia
- Sri Lanka
- St Barthelemy
- St Helena
- St Kitts-nevis
- St Lucia
- St Martin
- St Pierre A Miquelon
- St Vincent A Grenadines
- Surinam
- Svalbard
- Sweden
- Syria
- Taiwan
- Tajikistan
- Tanzania
- Tchad
- Tiriogaethau Palesteina
- Tiriogaeth Brydeinig Cefnfor India
- Togo
- Tokelau
- Tomor-leste
- Tonga
- Trinidad A Tobago
- Tsieina
- Tunisia
- Turkmenistan
- Twfalw
- Twrci
- Uganda
- Ukrain
- Unol Daleithiau
- Uzbekistan
- Vanuatu
- Wallis A Futuna
- Wrwgwâi
- Y Bahamas
- Y Comoros
- Yemen
- Y Ffindir
- Y Gambia
- Ynys Christmas
- Ynys Gogledd Mariana
- Ynys Manaw
- Ynys Norfolk
- Ynysoedd Cayman
- Ynysoedd Coco (KEELING)
- Ynysoedd Cook
- Ynysoedd Falkland
- Ynysoedd Faroe
- Ynysoedd Marshall
- Ynysoedd Solomon
- Ynysoedd Turks A Caicos
- Ynysoedd Virgin Prydain
- Ynysoedd Virgin Yr Unol Daleithiau
- Ynys Pitcairn
- Ynys Y Pasg
- Yr Aifft
- Yr Alban
- Yr Almaen
- Yr Eidal
- Yr Emiraethau Arabaidd Unedig
- Yr Iseldiroedd
- Yr Ynys Las
- Y Swdan
- Y Swistir
- Y Traeth Ifori
- Y Weriniaeth Ddominicaidd
- Y Weriniaeth Tsiec
- Zambia
- Zimbabwe
Llywodraethu
- 21 Hydref 2016: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jessica Joan Segrave Kovacs | Ymddiriedolwr | 30 May 2022 |
|
|
||||
Mariam Mahamah | Ymddiriedolwr | 15 September 2020 |
|
|
||||
Maria Theodoraki | Ymddiriedolwr | 22 May 2019 |
|
|
||||
STEPHEN ARTHUR WISEMAN MA | Ymddiriedolwr | 01 May 2018 |
|
|||||
Louise Clare Richmond MA | Ymddiriedolwr | 01 May 2018 |
|
|
||||
SOPHIE ELIZABETH GRACE WILLIS MA | Ymddiriedolwr | 20 December 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £50 | £500 | £19.56k | £7.67k | £7.24k | |
|
Cyfanswm gwariant | £528 | £1.05k | £12.49k | £7.06k | £5.21k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 23 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 23 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 04 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 04 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 15 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 15 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 17 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 17 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 14 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 14 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 21 Oct 2016
Gwrthrychau elusennol
3. OBJECTS 3.1 THE CHARITABLE OBJECTS FOR WHICH THE CIO IS ESTABLISHED FOR PUBLIC BENEFIT ARE: 3.1.1 TO PREVENT AND RELIEVE POVERTY ANYWHERE IN THE WORLD; 3.1.2 THE RELIEF OF THOSE IN NEED ANYWHERE IN THE WORLD, BY REASON OF YOUTH, AGE, ILL-HEALTH, DISABILITY, FINANCIAL HARDSHIP OR OTHER DISADVANTAGE; 3.1.3 TO FURTHER CHARITABLE PURPOSES FALLING UNDER THE ADVANCEMENT OF CITIZENSHIP OR COMMUNITY DEVELOPMENT (ONE OF THE DESCRIPTIONS OF CHARITABLE PURPOSES SET OUT IN S. 3 OF THE CHARITIES ACT 2011) INCLUDING THE PROMOTION OF URBAN AND RURAL REGENERATION, THE PROMOTION OF VOLUNTEERING, THE PROMOTION OF THE VOLUNTARY SECTOR, THE PROMOTION OF THE EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS OF CHARITIES AND THE EFFECTIVE USE OF CHARITABLE RESOURCES, THE PROMOTION OF COMMUNITY CAPACITY BUILDING AND SUPPORTING THE WORK OF CHARITIES CONCERNED WITH SOCIAL INVESTMENT ANYWHERE IN THE WORLD; 3.1.4 TO ADVANCE SUSTAINABLE DEVELOPMENT ANYWHERE IN THE WORLD. 3.2 THE CIO WILL ACHIEVE THOSE OBJECTS BY: 3.2.1 SOURCING AND/OR PROVIDING GRANTS TO NON-GOVERNMENTAL ORGANISATIONS (NGOS) UNDERTAKING CHARITABLE PROJECTS THAT WILL BENEFIT DISADVANTAGED COMMUNITIES AND INDIVIDUALS IN THEIR LOCALITY; 3.2.2 SUPPORTING NGOS TO DEVELOP THEIR SKILLS AND CAPACITY TO BE SELF-SUFFICIENT AND ENABLING THEM TO DELIVER SUSTAINABLE COMMUNITY PROJECTS THAT WILL PROVIDE LASTING IMPROVEMENTS IN THOSE COMMUNITIES; 3.2.3 FACILITATING THE EXCHANGE OF KNOWLEDGE AND EXPERTISE RELATING TO COMMUNITY BASED SOLUTIONS BETWEEN NGOS OPERATING ANYWHERE IN THE WORLD AND UK BASED COMMUNITY ORGANISATIONS AND CHARITIES; 3.2.4 UNDERTAKING SUCH OTHER ACTIVITIES AND PROVIDING SUCH OTHER SERVICES, ADVICE AND INFORMATION AS THE TRUSTEES DEEM APPROPRIATE TO PURSUING THE CIOS CHARITABLE PURPOSES. 3.3 IN THESE OBJECTS: 3.3.1 “SUSTAINABLE DEVELOPMENT” MEANS ECONOMIC, SOCIAL AND ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT WHICH MEETS THE NEEDS OF THE PRESENT WITHOUT COMPROMISING THE ABILITY OF FUTURE GENERATIONS TO MEET THEIR OWN NEEDS; 3.3.2 NON-GOVERNMENTAL ORGANISATION (OR NGO) MEANS ANY NOT-FOR-PROFIT VOLUNTARY CITIZENS' GROUP OPERATING INDEPENDENTLY OF GOVERNMENT FOR COMMUNITY OR CHARITABLE PURPOSES AND ORGANIZED ON A LOCAL, NATIONAL OR INTERNATIONAL LEVEL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
136 YORK STREET
NORWICH
NR2 2AR
- Ffôn:
- Dim gwybodaeth ar gael
- E-bost:
- office@mangoma.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window