Hanes ariannol NEWCASTLE BAPTIST CHURCH

Rhif yr elusen: 1167876
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £118.97k £230.16k £138.34k £161.48k £161.21k
Cyfanswm gwariant £141.82k £212.03k £129.74k £143.10k £180.68k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A