THE KEW GUILD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Kew Guild has three objectives, the advancement of horticultural, mycological and botanical knowledge; the encouragement and advancement of horticultural and botanical education including the provision of awards, prizes and grants to schools and students; to promote the improvement, preservation and sound management of places of natural beauty, gardens and lands of horticultural interest
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 31 Gorffennaf 2017: CIO registration
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Brett | Cadeirydd | 26 October 2020 |
|
|
||||
Emma Allen | Ymddiriedolwr | 04 March 2025 |
|
|
||||
Thomas Edward Milbank Pickering | Ymddiriedolwr | 12 November 2024 |
|
|
||||
Colin Hindmarch | Ymddiriedolwr | 10 September 2022 |
|
|
||||
Silke Strickrodt | Ymddiriedolwr | 10 September 2022 |
|
|
||||
Brita Ruth Elisabeth Freiin Von Hoverbeck Genannt von Schoenaich | Ymddiriedolwr | 06 September 2021 |
|
|
||||
Richard Barley | Ymddiriedolwr | 24 October 2020 |
|
|||||
Chris David Andrew Kidd | Ymddiriedolwr | 31 July 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £73.22k | £56.31k | £35.26k | £65.48k | £76.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £29.19k | £49.75k | £54.24k | £110.13k | £30.68k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 25 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 25 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 21 Tachwedd 2023 | 21 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 21 Tachwedd 2023 | 21 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 11 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 11 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 20 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 20 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 31 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 31 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 31 Jul 2017 as amended on 17 Sep 2021 as amended on 30 Sep 2021 as amended on 22 Nov 2023
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE ADVANCEMENT OF SKILLS, KNOWLEDGE AND PROFESSIONAL OPPORTUNITIES IN THE HORTICULTURAL AND BOTANICAL SCIENCES. SEE BYELAWS FOR ADDITIONAL POWERS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Royal Botanic Gardens
The Herbarium
Kew Green
RICHMOND
Surrey
TW9 3AE
- Ffôn:
- 07850 231497
- E-bost:
- secretary@kewguild.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window