Ymddiriedolwyr THE HEDINGHAM SINGERS
Rhif yr elusen: 1167081

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROBERT JOHN LILLEY | Cadeirydd | 12 October 2021 |
|
|
||||
Hazel Cooper | Ymddiriedolwr | 12 October 2023 |
|
|
||||
Helena Baker | Ymddiriedolwr | 10 October 2023 |
|
|
||||
GLENYS YOUNG | Ymddiriedolwr | 11 October 2022 |
|
|
||||
Alison Lilley | Ymddiriedolwr | 21 October 2021 |
|
|||||
HOWARD JAMES STANLEY | Ymddiriedolwr | 12 October 2021 |
|
|
||||
Jane Stanley | Ymddiriedolwr | 12 October 2021 |
|
|
||||
PRIM RAYNER | Ymddiriedolwr | 12 October 2021 |
|
|||||
SUSAN FRANCES LEVETT | Ymddiriedolwr | 12 October 2021 |
|
|
||||
SARAH KARBY-BEST | Ymddiriedolwr | 12 October 2021 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.