Hanes ariannol CORNWALL COUNTY PLAYING FIELDS ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1172559
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 194 diwrnod
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £77 £7.76k £1 £1 £76
Cyfanswm gwariant £1.34k £1.24k £669 £2.79k £101
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £7.70k N/A N/A N/A