ymddiriedolwyr BRIDPORT YOUTH AND COMMUNITY CENTRE TRUST
Rhif yr elusen: 1168464
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ian Richard Bark | Cadeirydd | 15 July 2024 |
|
|||||
Julie Wood | Ymddiriedolwr | 13 May 2024 |
|
|
||||
Alan Charles Weston | Ymddiriedolwr | 15 April 2024 |
|
|||||
Jo Burlington | Ymddiriedolwr | 09 April 2024 |
|
|
||||
Joe Hackett | Ymddiriedolwr | 30 April 2022 |
|
|
||||
Helen Frances Farmer | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||
LEIGH HANSFORD | Ymddiriedolwr | 27 July 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.