ymddiriedolwyr WOODCOTE W I
Rhif yr elusen: 1169834
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kathleen Sara Sally Lambert | Cadeirydd | 20 March 2019 |
|
|
||||
Kerry Jayne Jones | Ymddiriedolwr | 20 March 2024 |
|
|
||||
Louise Heathcote | Ymddiriedolwr | 01 May 2023 |
|
|
||||
Deborah Kathryn Emmett | Ymddiriedolwr | 01 May 2023 |
|
|
||||
Deborah Black | Ymddiriedolwr | 18 March 2020 |
|
|
||||
Patricia Maureen Solomons Mrs | Ymddiriedolwr | 20 March 2019 |
|
|||||
Margaret Carter | Ymddiriedolwr | 16 March 2016 |
|
|
||||
ANN LARDEN | Ymddiriedolwr | 18 March 2015 |
|
|
||||
JUDITH WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 21 March 2007 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.