Hanes ariannol CAM ESTATES

Rhif yr elusen: 1167993
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £3.40m £165.06k £168.45k £220.63k £178.22k
Cyfanswm gwariant £908.88k £207.39k £167.95k £221.14k £189.61k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £3.22m N/A N/A N/A N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm - Gwaddolion £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm - Buddsoddiad £179.27k N/A N/A N/A N/A
Incwm - Arall £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm - Cymynroddion £0 N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £869.98k N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Ar godi arian £38.91k N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu £4.80k N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau £859.29k N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £38.91k N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Arall £0 N/A N/A N/A N/A