Hanes ariannol SUNSHINE HOUSE WIGAN

Rhif yr elusen: 1169676
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £268.35k £216.50k £214.80k £272.73k £428.41k
Cyfanswm gwariant £290.05k £202.37k £236.64k £264.79k £443.13k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £91.08k £24.00k £1.74k £8.02k