ymddiriedolwyr WIRRAL GUIDES
Rhif yr elusen: 508316
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jennifer Anne Chapman-Brown | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|||||
Melanie Kirwan | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Jennifer Eve | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|
||||
Linda Smallthwaite BEM | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Joanne Hales | Ymddiriedolwr | 12 July 2022 |
|
|
||||
Catherine Auty | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||
Gillian Mount | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Laura Anne Perrett | Ymddiriedolwr | 01 June 2019 |
|
|
||||
Judi Smitton | Ymddiriedolwr | 12 December 2017 |
|
|
||||
Hilary Baines | Ymddiriedolwr | 12 December 2017 |
|
|
||||
Susan Patricia May | Ymddiriedolwr | 01 June 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.