Hanes ariannol HOGHTON TOWER PRESERVATION TRUST

Rhif yr elusen: 508357
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £134.54k £230.25k £368.74k £81.66k £91.61k
Cyfanswm gwariant £152.59k £176.76k £188.56k £195.34k £173.17k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £197.23k £204.60k N/A N/A