THE RAILWAY CORRESPONDENCE AND TRAVEL SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To advance the knowledge of the public on historic and current railway operations via the publication of a monthly magazine, its website, library/archive centre, photographic collection and the publishing of informative railway books on all railway aspects. To organise localised meetings covering presentations of railway related subjects and visits to railway establishments.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2023
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
200 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Dibenion Elusennol Erall
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
- Yr Alban
Llywodraethu
- 02 Tachwedd 2016: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul John Chancellor | Ymddiriedolwr | 20 May 2024 |
|
|
||||
David Michael Cross | Ymddiriedolwr | 22 May 2023 |
|
|
||||
Richard Leslie Morris | Ymddiriedolwr | 07 May 2022 |
|
|
||||
Andrew James Milne | Ymddiriedolwr | 10 October 2020 |
|
|
||||
David Bird | Ymddiriedolwr | 01 December 2018 |
|
|
||||
IRENE LOUISE RABBITTS | Ymddiriedolwr | 16 June 2018 |
|
|
||||
MICHAEL STANLEY ROBINSON | Ymddiriedolwr | 02 November 2016 |
|
|
||||
JOHN REDGATE | Ymddiriedolwr | 02 November 2016 |
|
|||||
ANDREW PAUL DAVIES | Ymddiriedolwr | 02 November 2016 |
|
|
||||
DAVID PETER GODDARD FMAAT | Ymddiriedolwr | 02 November 2016 |
|
|
||||
ARTHUR REGINALD WOOD | Ymddiriedolwr | 02 November 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £80.47k | £76.33k | £89.52k | £81.69k | £77.46k | |
|
Cyfanswm gwariant | £82.55k | £73.13k | £86.07k | £76.44k | £89.12k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2023 | 03 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2023 | 03 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2022 | 22 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2022 | 22 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2021 | 03 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2021 | 03 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2020 | 13 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
31 Hydref 2020
(Mae'r cyfrifon |
13 Awst 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2019 | 13 Mai 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2019 | 13 Mai 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 02 Nov 2016
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE SUBJECT OF HISTORIC AND CURRENT RAILWAY OPERATION AND RAILWAY HERITAGE, INCLUDING BY: 1. THE PUBLICATION OF A REGULAR MONTHLY MAGAZINE, THE RAILWAY OBSERVER; AND ASSOCIATED WEBSITES 2. THE PUBLICATION OF BOOKS CONTAINING DETAILED HISTORICAL RECORDS RELATING TO RAILWAYS, INCLUDING LOCOMOTIVE CLASSES, TRACTION EQUIPMENT AND RAILWAY INFRASTRUCTURE; 3. THE FORMATION AND SUPPORT OF LOCAL BRANCHES OF THE SOCIETY WITH A VIEW TO PROVIDING A PROGRAMME OF SPEAKERS AND VISITS SO AS TO ENABLE THE PUBLIC TO STUDY AND UNDERSTAND VARIOUS ASPECTS OF THE PRACTICE OF HISTORIC AND CURRENT RAILWAY OPERATION AND RAILWAY HERITAGE; 4. THE DEVELOPMENT AND CONSERVATION OF AN EXTENSIVE LIBRARY/ARCHIVAL CENTRE SO AS TO ADVANCE THE PUBLIC KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING OF HISTORIC AND CURRENT RAILWAY PRACTICE AND RAILWAY HERITAGE; 5. THE DISSEMINATION TO THE PUBLIC OF PHOTOGRAPHIC IMAGES OF HISTORIC AND CURRENT RAILWAY OPERATION AND RAILWAY HERITAGE. FOR THE PURPOSES OF THIS OBJECTS CLAUSE ‘RAILWAY’ INCLUDES: 1. STANDARD, BROAD, NARROW AND MINIATURE GAUGE RAILWAYS 2. URBAN, METRO, LIGHT RAPID TRANSIT AND TRAMWAYS 3. MAINLINE AND PRESERVED RAILWAYS 4. ANY RAILWAY IN THE WORLD THOUGH PRINCIPALLY IN GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND. ‘SOCIETY’ MEANS THE RAILWAY CORRESPONDENCE AND TRAVEL SOCIETY. NOTHING IN THIS CONSTITUTION SHALL AUTHORISE AN APPLICATION OF THE PROPERTY OF THE CIO FOR THE PURPOSES WHICH ARE NOT CHARITABLE IN ACCORDANCE WITH SECTION 7 OF THE CHARITIES AND TRUSTEE INVESTMENT (SCOTLAND) ACT 2005 AND SECTION 2 OF THE CHARITIES ACT (NORTHERN IRELAND) 2008
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
2 Daylesford Close
CHELTENHAM
Gloucestershire
GL51 6DH
- Ffôn:
- 01242 516747
- E-bost:
- secretary@rcts.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window