ymddiriedolwyr THE FRIENDS OF OUNDLE PARISH CHURCH 2016
Rhif yr elusen: 1168165
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAN CHRISTOPHER GOLDSMITH | Cadeirydd | 26 June 2018 |
|
|||||
LESLEY DAVIES | Ymddiriedolwr | 14 March 2024 |
|
|
||||
JENNIFER RAY | Ymddiriedolwr | 07 July 2022 |
|
|||||
David Frank Gooda | Ymddiriedolwr | 14 November 2019 |
|
|||||
JUSTINE LOUISE TURTON | Ymddiriedolwr | 05 July 2019 |
|
|
||||
JAN PEARSON | Ymddiriedolwr | 04 June 2018 |
|
|
||||
NEIL FRANCIS DAVID UNDERWOOD | Ymddiriedolwr | 16 June 2016 |
|
|
||||
DAVID RODNEY WEBB | Ymddiriedolwr | 16 June 2016 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.