Hanes ariannol THE FITZWYGRAM FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1167976
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £792.29k | £620.24k | £774.98k | £699.20k | £649.63k | |
|
Cyfanswm gwariant | £43.33k | £207.48k | £296.34k | £400.76k | £493.79k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £781.20k | £584.42k | £709.82k | £645.35k | £551.65k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £11.09k | £35.82k | £65.16k | £53.86k | £97.98k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £55.00k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £42.15k | £207.25k | £296.25k | £400.69k | £493.35k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.18k | £225 | £90 | £69 | £440 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £206.27k | £293.30k | £399.87k | £491.66k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £69 | £440 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.